IMMOCOM
Présentation générale de IMMOCOM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IMMOCOM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IMMOCOM est situé au 1260 CHE DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 04 avril 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 430383596 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 82.11Z ( Services administratifs combinés de bureau)
L'activité déclarée au greffe est : Services administratifs combinés de bureau
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 82.11Z (Services administratifs combinés de bureau), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation d'une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l'accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, l'organ
Mais exclus
- - la fourniture de personnel sans supervision (cf78)
- - la prestation d'une seule partie donnée de ces activités (cfsous-classe en fonction de cette activité)
Chiffre d’affaire
IMMOCOM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 243 605.00 € pour un résultat de 1 929 864.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
IMMOCOM est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si IMMOCOM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96430383596
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IMMOCOM de part son activité de 82.11Z ( Services administratifs combinés de bureau) sont :
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (31% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (14.4% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (9.2% des salariés)
- 00086 : Publicité (4.9% des salariés)
- 02149 : Activités du déchet (2.3% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (1.4% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (1.1% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IMMOCOM
- 2010-05-14 : Co-gérant : LEROY Sophie Dominique modification le 03 Mai 2010 Co-gérant : KRIEF Julien Albert Bernard en fonction le 03 Mai 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IMMOCOM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IMMOCOM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 430383596 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-04-04 : mardi 04 avril 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 82.11Z : Services administratifs combinés de bureau |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Division | Activités administratives |
Activite | Services administratifs combinés de bureau |
Synonyme | services administratifs combinés de bureau, service administratif de bureau |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IMMOCOM- CO
2019 | 8 643 819.00 | 8 544 933.00 |
2018 | 98 886.00 | 6 299 115.00 |
2019 | 400 000.00 |
2018 | 400 000.00 |
2019 | 1 169 906.00 |
2018 | -337 469.00 |
2019 | 8 544 933.00 |
2018 | 6 299 115.00 |
2019 | 243 605.00 | 243 605.00 |
2018 | 41 162.00 |
2019 | 1 929 864.00 |
2018 | 21 536.00 |
2019 | 1 169 906.00 |
2018 | -337 469.00 |
2019 | 5 016 955.00 | 49 483.00 |
2018 | 4 905 438.00 | 62 034.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IMMOCOM- mercredi 04 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080095 publié le 04/06/2008Annonce n° 80 N° RCS : 430383596 - Dénomination : IMMOCOM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 03 octobre 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 14 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100093 publié le 14/05/2010Annonce n° 281 N° RCS : 430383596 - Dénomination : IMMOCOM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : LEROY Sophie Dominique modification le 03 Mai 2010 Co-gérant : KRIEF Julien Albert Bernard en fonction le 03 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- lundi 01 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 09 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190110 publié le 09/06/2019Annonce n° 48 N° RCS : 430383596 - Dénomination : IMMOCOM - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : 400000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IMMOCOM- mardi 10 mai 2005 : Fermé
886 CHE DES COLLES 06250 MOUGINS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1260 CHE DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE - dimanche 15 novembre 2020 : Fermé
27 BD GENERAL VAUTRIN 06400 CANNES - dimanche 15 novembre 2020 : Ouvert
150 AV DU GOLF 06250 MOUGINS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IMMOCOM- BELLOIR EMILIE : 171 RUE DE L ECOLE NORMALE 33200 BORDEAUX
- DAN ADELA : 2 RUE GENERAL LECLERC 36200 BADECON-LE-PIN
- DIAZ SALVADOR : 15 RUE EMILE ZOLA 59760 GRANDE-SYNTHE
- HEDOUX LAURENCE : 25 RTE DE CASTELNAU 33480 SAINTE-HELENE
- JUSZCZYSZYN AGNIESZKA : CARPIAGNE 13400 AUBAGNE
- LECLERC CHRISTINE : HAM LA PELOUSIERE 35630 LANGOUET
- POUDROUX MAGALIE : 32 RUE LIOGIER 42100 SAINT-ETIENNE
- ZITOUNI KEDY : LIEU-DIT LA BARRABIE 81150 MARSSAC-SUR-TARN
- ACTUAL GESTION SUD OUEST : 11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL
- ASSOCIATION AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CONSEIL : 36 AV GAMBETTA 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- ETM : ZONE ARTISANALE MALAPERT 52100 VILLIERS-EN-LIEU
- HOLDING R.MOUCICE : 23 CHE DES NOYERS 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
- REDNOT : 2 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER
- SO'ACTES : 527 RTE DE SAIN BEL 69210 LENTILLY
- TL2M : 16 RUE GEORGES BIZET 43700 COUBON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IMMOCOM- COLLOT JEAN : 7 ALL DES EGLANTIERS 06560 VALBONNE
- HAKIMI MATHILDA : 245 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
- SZCZYGLOWSKA JOANNE : 43 RTE D OPIO 06560 VALBONNE
- COMMUNE DE VALBONNE : 1 PL DE L HOTEL DE VILLE 06560 VALBONNE
- DENTALPOLIS : 1755 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- ELEOS CAPITAL : 23 TRA DE LA BAISSE 06560 VALBONNE
- EUROPEENNE DE CONSEIL : 630 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- FRATELLI : 1016 RTE DE CANNES 06560 VALBONNE
- GALLEGA MARKET : 310 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE
- MARIUS & JULES : VAL D AZUR 06560 VALBONNE
- NET SOLUTION PARTNER : 1 TRA DES BRUCS 06560 VALBONNE
- SCI PREMIERE PIERRE : 87 CHE DU RIBAS 06560 VALBONNE
- SINTHIALL FORMATION : 300 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE
- SURGIFRANCE : 535 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
- U1 ST SPORTS FRANCE : 535 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IMMOCOMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives