FONCIERE DU CHENE VERT
Présentation générale de FONCIERE DU CHENE VERT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIERE DU CHENE VERT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIERE DU CHENE VERT est situé au 12 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 21 mars 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 481597631 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 7 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
FONCIERE DU CHENE VERT à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 3 682 211.00 € pour un résultat de -1 532 184.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FONCIERE DU CHENE VERT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FONCIERE DU CHENE VERT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21481597631
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIERE DU CHENE VERT de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bizien, régis,
- kpmg s.a.,
- m.b.v. et associes,
- quelin, frédéric
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIERE DU CHENE VERT
- 2009-08-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : M.B.V. ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Bizien, Régis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frédéric
- 2015-03-24 : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : SARL CATHEDRALES
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
- m.b.v. et associes, :
- 2017-09-01 : Rothschild HDF Investment Solutions (337744577)
- 2017-07-31 : CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE (331621193)
- 2015-11-10 : COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS - COFIPAR (316742980)
- 2015-09-29 : LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE (400333738)
- 2015-09-22 : LAITERIE SAINT PERE (316252477)
- 2015-07-31 : ANTARTIC A.S.A. (303937494)
- 2014-10-09 : C O M A T A COMPAGNIE MARITIME DES TERRES AUSTRALES (389048059)
- 2014-10-09 : SCAPECHE (401540851)
- 2014-09-24 : EDMED Holding SAS (804693851)
- 2014-08-29 : LAITERIE SAINT PERE (865801468)
- 2014-07-13 : MONTE PASCHI BANQUE SA (692016371)
- 2014-06-12 : Smile & Pay (500872023)
- 2014-03-06 : THE AUTEURS EUROPE (481149169)
- 2014-02-09 : NEXEYA INVEST (794310821)
- 2013-11-27 : METIERS MODE D'EMPLOI (493431514)
- 2013-08-22 : AGENCE VITAE CONSEIL (392211389)
- 2013-04-26 : SCUTUM SECURITY FIRST (394217558)
- 2013-03-07 : FORUM TV (501838981)
- 2013-01-02 : UTEL (429423288)
- 2012-09-28 : 2020 PATRIMOINE FINANCE (488873993)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIERE DU CHENE VERT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIERE DU CHENE VERT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 481597631 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2005-03-21 : lundi 21 mars 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIERE DU CHENE VERT- CO
2018 | 43 170 961.00 | 28 678 827.00 |
2017 | 14 492 133.00 | 37 176 973.00 |
2018 | 7 000 000.00 |
2017 | 7 000 000.00 |
2018 | 995 160.00 |
2017 | 2 475 067.00 |
2018 | 28 678 827.00 |
2017 | 37 176 973.00 |
2018 | 3 682 211.00 | 3 682 211.00 |
2017 | 4 408 239.00 |
2018 | -1 532 184.00 |
2017 | -252 209.00 |
2018 | 995 160.00 |
2017 | 2 475 067.00 |
2018 | 16 961 880.00 | 523 567.00 |
2017 | 1 413 618.00 | 15 024 695.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIERE DU CHENE VERT- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 13 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 23 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080069 publié le 23/04/2008Annonce n° 1196 N° RCS : 481597631 - Dénomination : FONCIERE DU CHENE VERT Acquisition propriété administration gestion location comme bailleur et vente de tous biens et droits immobiliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090158 publié le 19/08/2009Annonce n° 2068 N° RCS : 481597631 - Dénomination : FONCIERE DU CHENE VERT Acquisition propriété administration gestion location comme bailleur et vente de tous biens et droits immobiliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : M.B.V. ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Bizien, Régis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 13 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090176 publié le 13/09/2009Annonce n° 2316 N° RCS : 481597631 - Dénomination : FONCIERE DU CHENE VERT Acquisition propriété administration gestion location comme bailleur et vente de tous biens et droits immobiliers - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 03 juin 2013: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 24 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150058 publié le 24/03/2015Annonce n° 1289 N° RCS : 481597631 - Dénomination : FONCIERE DU CHENE VERT - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 7000000 EUR - Administration : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : SARL CATHEDRALES - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 30 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIERE DU CHENE VERT- jeudi 08 février 2007 : Fermé
47 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - mardi 11 décembre 2007 : Fermé
3 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
12 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIERE DU CHENE VERT- CHOMEL ANNONAY : 56 AV DE L EUROPE 07100 ANNONAY
- EDEN ROSES : 21 RTE MARENNES 17250 SAINTE-GEMME
- INDIVISION PRADALIER : 4 RUE D'ORSEL 75018 PARIS 18
- KSQL IMMO : 1 ALL DE L AUBEPINE 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- LA LEONARDE IMMO : 173 LE BOURG 29250 PLOUGOULM
- PN IMMOBILIER : 7 RUE LAVOISIER 44119 TREILLIERES
- SCI BARBES BOSQUET : 45 BD BARBES 75018 PARIS 18
- SCI DINARD EXPANSION : 123 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- SCI GURTNER : 69 AV DE LA BLIES 57200 SARREGUEMINES
- SCI IMMO DENTAL : 414 RTE DE SAINT CHRISTOPHE 11400 RICAUD
- SCI JPA : 27390 MONTREUIL L'ARGILLE
- SCI LE PLENEY : 1 RUE DE LA PAIX 67170 BRUMATH
- SCI LOUANT : 182 AV ROUGET DE LISLE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SCI SOGAD : 4 AV PASTEUR 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRISTAN : 6 RUE SALVADOR ALLENDE 81400 CARMAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIERE DU CHENE VERT- JADE THIERY-WEBER JADE : 64 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- MERKEL SEBASTIEN : 9 RUE JOUBERT 75009 PARIS 9
- PAOLI MARIE EMMA : 3 RUE DE CHANTILLY 75009 PARIS 9
- PODINA EZECHEL : 7 BD DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- RAGUIN VERONIQUE : 34 RUE VICTOR MASSE 75009 PARIS 9
- XENAKIS IANNIS : 9 RUE CHAPTAL 75009 PARIS 9
- DELI K STAR : 24 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- DELICES 9EME : 63 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- DOMOFINANCE : 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- GEORGES LIV : 4 CITE DE TREVISE 75009 PARIS 9
- LE RENDEZ-VOUS DE BROADWAY : 24 AV TRUDAINE 75009 PARIS 9
- OBJECTIF KINE FORMATION (OK FORM) : 5 PL BLANCHE 75009 PARIS 9
- SARL CONCEVOIR : 30 PL SAINT GEORGES 75009 PARIS 9
- SCI CHRONOS : 16 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 75009 PARIS 9
- SOCIETE NATALIYA : 20 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIERE DU CHENE VERTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives