MONTAIGNE 51 SAS
Présentation générale de MONTAIGNE 51 SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MONTAIGNE 51 SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MONTAIGNE 51 SAS est situé au 36 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 10 juillet 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491310603 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 4 130 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
MONTAIGNE 51 SAS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 2 657 235.00 € pour un résultat de 1 510 725.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MONTAIGNE 51 SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MONTAIGNE 51 SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40491310603
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MONTAIGNE 51 SAS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de saqui de sannes, xavier
- ferrero, pierluigi ;
- kpmg audit id
- kpmg audit is,
- kpmg s.a.,
- scp de commissaires aux comptes jean claude andre et autres,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MONTAIGNE 51 SAS
- 2008-08-12 : nomination du Directeur général : Ferrero, Pierluigi
- 2012-11-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2019-08-30 : Président partant : Ferrero, Pierluigi ; nomination du Président : De Saqui De Sannes, Xavier
Les autres mandats des administrateurs
- de saqui de sannes, xavier :
- 2013-05-16 : IREEF - Marbeuf Paris PropCo SAS (518635602)
- 2013-05-15 : IREEF - Marignan Paris PropCo SAS (518633995)
- 2013-05-15 : IREEF - CityOne Lyon Propco (518084322)
- 2013-05-15 : IREEF - Plaisir Paris PropCo SAS (750863110)
- kpmg audit id :
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-15 : HIPPOCRATE PHI (515363000)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : LAPPSET FRANCE SAS (529603284)
- 2021-01-05 : EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (798894655)
- 2021-01-02 : ITELLIGENCE FRANCE (432065191)
- 2020-12-26 : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (312139215)
- 2020-12-26 : ARESO (509349650)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-13 : BABILOU IMMO SARL (448908558)
- 2020-11-30 : ENERTHERM (439008343)
- 2020-11-27 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (572139996)
- 2020-11-27 : NEPTUNE (380172171)
- 2020-11-12 : COLAS CENTRE OUEST (329338883)
- 2020-11-10 : PETROFER Société Nouvelle (528511314)
- 2020-10-29 : DV L'ISLE JOURDAIN SAS (799236518)
- 2020-10-29 : MAISON 123 (444600464)
- 2020-10-29 : ETABLISSEMENTS VALENTIN (572211704)
- 2020-10-27 : COFIROUTE (552115891)
- kpmg audit is, :
- 2017-12-03 : SCI SETE LE RUBAN D'AZUR (751783416)
- 2017-11-10 : SCI SANTENY DOMAINES (518874052)
- 2017-10-31 : SCI BOULOGNE SEINE D3 PP (503111601)
- 2017-10-27 : SCI BOULOGNE VILLE A4E (533389797)
- 2017-10-25 : SCI SCHILTIGHEIM ROUTE DE BISCHWILLER (537379091)
- 2017-10-25 : SCI NANTES ILOT D'ORLEANS (480793322)
- 2017-10-24 : SNC TERVILLE RUE DE VERDUN (495174351)
- 2017-10-22 : SCI VERNOUILLET LE CHANT DES LAVANDIERES (530439843)
- 2017-10-22 : SCI LANDERNEAU LA FLEUR DE LIN (523606481)
- 2017-10-19 : SCI SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE DU BEC (750761983)
- 2017-10-19 : SCI GRAND QUEVILLY KENNEDY (498673532)
- 2017-10-19 : SCI ELBEUF COURS GAMBETTA (538804170)
- 2017-10-12 : SCI TOURS JOUE GRATIAS II (429223050)
- 2017-10-05 : SACER ATLANTIQUE (389571977)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER POMPIGNANE (502565278)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER JUVENAL (521960393)
- 2017-09-26 : SNC MONTPELLIER ANTONELLI (497735035)
- 2017-09-26 : SNC GRENOBLE BONNE FACOTEL (492985502)
- 2017-09-26 : SCI ORNEX MOENS (495379885)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER RIVE GAUCHE LOT 1B (529137283)
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
- scp de commissaires aux comptes jean claude andre et autres, :
- 2015-02-17 : EPI (428610034)
- 2014-06-05 : HOLDING MEDI-PARTENAIRES (494113061)
- 2013-07-26 : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (326094471)
- 2013-03-21 : FINANCIERE DE L'ETOILE-PARIS (410051692)
- 2012-09-25 : FRANCE TELEVISIONS (432766947)
- 2011-11-20 : OSLAU (451359673)
- 2011-07-12 : TELEPERFORMANCE (301292702)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MONTAIGNE 51 SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MONTAIGNE 51 SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491310603 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-07-10 : lundi 10 juillet 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MONTAIGNE 51 SAS- CO
2018 | 31 752 008.00 | 23 675 282.00 |
2017 | 8 076 727.00 | 74 626 704.00 |
2018 | 4 130 000.00 |
2017 | 4 130 000.00 |
2018 | 1 102 085.00 |
2017 | 88 357 034.00 |
2018 | 23 675 284.00 |
2017 | 74 626 704.00 |
2018 | 2 657 235.00 | 2 657 235.00 |
2017 | 6 053 831.00 |
2018 | 1 510 725.00 |
2017 | 4 608 319.00 |
2018 | 1 102 085.00 |
2017 | 88 357 034.00 |
2018 | 12 852 360.00 | 10 150 355.00 |
2017 | 2 702 005.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MONTAIGNE 51 SAS- jeudi 24 juillet 2008: Depot des comptes
- mardi 12 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080142 publié le 12/08/2008Annonce n° 2474 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation, soit directement, soit par bail ou location, de tous biens et droits immobiliers; l'acquisition, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et titres de placement. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Ferrero, Pierluigi - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 août 2009: Depot des comptes
- lundi 07 février 2011: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120007 publié le 11/01/2012Annonce n° 3768 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 24 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120016 publié le 24/01/2012Annonce n° 1258 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 8869000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 20 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120078 publié le 20/04/2012Annonce n° 1562 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 09 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120174 publié le 09/09/2012Annonce n° 654 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 4130000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 22 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120226 publié le 22/11/2012Annonce n° 1228 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 4130000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 29 juin 2013: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 14 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 21 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170245 publié le 21/12/2017Annonce n° 1609 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 4130000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190167 publié le 30/08/2019Annonce n° 831 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 4130000 EUR - Administration : Président partant : Ferrero, Pierluigi ; nomination du Président : De Saqui De Sannes, Xavier - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 08 octobre 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1324 N° RCS : 852648401 - Dénomination : INVESCO REAL ESTATE - VALUE ADD MONTAIGNE BIDCO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8334415.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 08 octobre 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1328 N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4130000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 02 février 2020: Radiation
Bodacc B publié le 02/02/2020N° RCS : 491310603 - Dénomination : MONTAIGNE 51 SAS 36 rue du Louvre 75001 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MONTAIGNE 51 SAS- lundi 07 novembre 2011 : Fermé
51 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 - mercredi 01 novembre 2017 : Fermé
54 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 - mardi 06 août 2019 : Fermé
15 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8 - vendredi 08 novembre 2019 : Fermé
36 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MONTAIGNE 51 SAS- BROUARD VALENTINE : 22 ALL HENNON 33120 ARCACHON
- COUVERT-CASTERA MICHEL : 24 RUE LAS CASES 75007 PARIS 7
- GELY LIONEL : 5 RUE DES JARDINS 66300 TROUILLAS
- LAMORY GUY : 20 RUE DE LA GAUDREE 91410 DOURDAN
- AL-C : 1 RUE DE L'ETOILE 72000 LE MANS
- ANDREAS : CHE DE VELAUX 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- ANGELI : 23 PARC ACTIVITES GRAND PONT 83310 GRIMAUD
- GOURMAUD : 5 CHE DES VERASSES 74560 MONNETIER-MORNEX
- LA MEDINA : 12 RUE MAURICE BERRICHON 97414 ENTRE-DEUX
- LAURIE : 9 RUE LEROY 38100 GRENOBLE
- PACA : 10 AV DU DOMAINE DU LOUP 06800 CAGNES-SUR-MER
- SCI DOMAINE DE CHARLOTTE : 10 ALL DE PORQUEROLLES 31770 COLOMIERS
- SCI LE VIEUX MOULIN : 875 RTE DE CIVRIEUX 01600 MASSIEUX
- SCI MARSEILLE CENTRE : 6 CRS BELSUNCE 13001 MARSEILLE 1
- SCI Y.S.E. : 11 RUE DE L ORANGERIE 77200 TORCY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MONTAIGNE 51 SAS- DJEBBAR SAHLYA : 47 RUE DE RICHELIEU 75001 PARIS 1
- LI XIN : 10 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS 1
- ROCCHI PIERRE-OLIVIER : 20 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- STREHO MATE : 12 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
- ASS FRANCE ISRAEL : 63 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT OBLIG : 19 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS 1
- DORVALD-MARINO : 6 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- E.C.C : 149 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- INTERLINK FRANCE SAS : 231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- MH4 : 19 RUE DU BOULOI 75001 PARIS 1
- MVP 220 : 81 RUE RAMBUTEAU 75001 PARIS 1
- PHARMINVEST PATRIMONIAL : 320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- SCCV MEAUX VIDERON : 5 BD DE LA MADELEINE 75001 PARIS 1
- SCI PLATEAU LES HALLES : 11 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- SOCIETE DES MATERIAUX DES PYRENEES ATLANTIQUES : 12 RUE SAINT GERMAIN L AUXERROIS 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MONTAIGNE 51 SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives