GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE
Présentation générale de GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE est situé au 68 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 20 juillet 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491388914 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.12B ( Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques)
L'activité déclarée au greffe est : Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.12B (Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques), les activités sont :
Chiffre d’affaire
GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 264 707 385.00 € pour un résultat de -890 450.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39491388914
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE de part son activité de 46.12B ( Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques) sont :
- 00044 : Industries chimiques (31.4% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (18.8% des salariés)
- 01408 : Négoce combustibles solides liquides gazeux (17.3% des salariés)
- 00804 : VRP (6.7% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (6.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (5.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.6% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (2.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.6% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas,
- chaumartin, anik
- deloitte & associes,
- grant thornton
- grant thornton ;
- pricewaterhousecoopers audit
- pricewaterhousecoopers audit ;
- pricewaterhousecoopers audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE
- 2012-09-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2018-01-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
- 2018-10-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- beas, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-24 : ELIOR DATA (398601948)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES XXV - BS XXV (750343550)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2017-10-31 : EDITIONS DURAND (572038180)
- 2017-10-13 : ACTEOS (339703829)
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-08 : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (732050034)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- grant thornton :
- 2021-02-02 : B F C (434369401)
- 2021-02-02 : TECNOMA (853321420)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : Performance Health France (788119311)
- 2021-01-31 : ADF DEVELOPPEMENT (499437374)
- 2021-01-31 : ADF ENVIRONNEMENT (417499787)
- 2021-01-29 : JSR (449572999)
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-29 : EOLE (818006496)
- 2021-01-28 : KEOPS CONCEPT (378362727)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-28 : AFI ASSURANCES (404414583)
- 2021-01-27 : CAPEX II 1 (840996896)
- 2021-01-27 : KLF (412522351)
- 2021-01-26 : DEFRANCE AUTOMOBILES (559200563)
- 2021-01-26 : SAVE STORE (490218161)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-24 : INETUM MODERNISATION SOLUTIONS (398138545)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : EPYX FRANCE (480549427)
- grant thornton ; :
- 2021-01-10 : TREFILERIE D'ACIER DE BRETAGNE (408773232)
- 2020-11-22 : LA FONTAINE (408578441)
- 2020-11-17 : LA DIFFUSION MODERNE (662821008)
- 2020-10-16 : ATELIERS JULIETTE ADAM SAS (519087159)
- 2020-09-22 : SAXID (799054382)
- 2020-07-31 : DIAM PACK (804502821)
- 2020-07-02 : MAILLEUX (639200260)
- 2020-06-07 : DELAFOSSE RECEPTIONS (331982371)
- 2020-05-21 : H'INVEST (344174453)
- 2020-03-24 : KAPA SANTE (443790969)
- 2020-01-26 : Financière Enos (818961617)
- 2020-01-23 : NACTIS FLAVOURS (421044009)
- 2020-01-14 : GROUPE TONNELLIER (477902878)
- 2019-10-08 : OENEO (322828260)
- 2019-09-18 : FRESHPACK HOLDING (325268266)
- 2019-09-03 : AGRO SERVICE DEVELOPPEMENT (800882888)
- 2019-01-31 : H.C.R. (419539465)
- 2018-12-12 : IKO INSULATIONS (752738526)
- 2018-11-22 : MENUISERIE REYMOND (642820757)
- 2018-11-21 : LINVOSGES (475682480)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- 2021-01-27 : GEOBIO (343133344)
- 2021-01-27 : Mobility by Colas Service (830087607)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- pricewaterhousecoopers audit ; :
- 2021-01-07 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION (312478266)
- 2020-12-26 : ARPEGE (312147770)
- 2020-12-18 : EUROVAD (539663195)
- 2020-11-17 : BUYIN (534960570)
- 2020-11-13 : SPOTLESS GROUP (520433129)
- 2020-11-12 : ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - (A.M.) (323562678)
- 2020-11-10 : L'HOTELLIER (507250371)
- 2020-10-23 : LES HEBIHENS (510782535)
- 2020-10-20 : HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE (592067136)
- 2020-10-09 : NBC SYS (439570417)
- 2020-10-09 : EURODEP PHARMA (511469132)
- 2020-10-08 : LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS (501537039)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-08-18 : HENKEL HOLDING FRANCE (804752947)
- 2020-08-14 : JENSEN FRANCE (632000261)
- 2020-08-14 : MOULIN D'HYERES (403520968)
- 2020-08-09 : SCI DE L'ETANG 38 (832574503)
- 2020-08-09 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2020-08-04 : FUJI AUTOTECH FRANCE SAS (443915871)
- 2020-07-24 : INEOS CHEMICALS LAVERA SAS (490702800)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491388914 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-07-20 : jeudi 20 juillet 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 46.12B : Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en combustibles, agent commercial en combustibles, intermédiaire de commerce en métaux, agent commercial en métaux, intermédiaire de commerce en minéraux, agent commercial en miné |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE- CO
2019 | 125 953 153.00 | 118 862 903.00 |
2018 | 7 090 250.00 | 6 255 959.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | -1 074 715.00 |
2018 | 538 389.00 |
2019 | 118 862 903.00 |
2018 | 6 255 959.00 |
2019 | 264 707 385.00 | 264 707 385.00 |
2018 | 9 151 066.00 |
2019 | -890 450.00 |
2018 | 857 657.00 |
2019 | -1 074 715.00 |
2018 | 538 389.00 |
2019 | 113 076 264.00 |
2018 | 113 076 264.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080168 publié le 18/09/2008Annonce n° 2793 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE Toute Intermédiation notamment l'activité d'agent commercial en matière de fourniture de gaz naturel sur le territoire français au nom et pour le compte de toute société dûment autorisée à fournir du gaz naturel sur ledit territoire ; toute prestation de recherche et d'étude, d'analyse de données, de conseil, d'assistance, de représentation ou de promotion pour toute entité du groupe Gazprom ou tout tiers. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120188 publié le 28/09/2012Annonce n° 1177 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- vendredi 26 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180018 publié le 26/01/2018Annonce n° 1060 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180202 publié le 23/10/2018Annonce n° 1375 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Vente
Bodacc A publié le 20/04/2019Annonce n° 3402 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE 155-159 rue Anatole France 92300 Levallois Perret un fonds de commerce relatif à la branche d'activité de fourniture de gaz naturel en France.sont exclus de la cession les éléments suivants : contrats de travail, nom commercial, enseigne, marques, brevets, Drroits de propriété intellectuelle et noms - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Journal Spécial des Sociétés - Opposition : Au siège du fonds vendu (lieu d'exploitation du fonds cédé) pour la validité et pour la correspondance.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 2150 Euros - Cessions des contrats clients et fournisseurs au prix de 1 euro
- mercredi 10 juillet 2019: Vente
Bodacc A publié le 17/04/2019Annonce n° 1878 N° RCS : 491388914 - Dénomination : GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE 155-159 rue Anatole France 92300 Levallois Perret l'exercice des activités de négoce, courtage, Intermédiation, fourniture, production, stockage, transport et distribution de gaz naturel et de produits dérivés, et plus généralement l'exercice de toute activité de services dans le secteur de l'énergi - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : Journal Spécial des Sociétés - Opposition : pour la validité et pour la correspondance et la validité au fonds cédé 155/159 rue anatole frnce 92300 LEVALLOIS PERRET - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 2151 Euros
- vendredi 27 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE- vendredi 27 avril 2007 : Fermé
9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE - mardi 31 janvier 2017 : Ouvert
68 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - vendredi 26 août 2016 : Fermé
54 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - vendredi 26 août 2016 : Ouvert
155 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE- BARCZYK REGIS : 10 RUE JEAN JAURES 62153 SOUCHEZ
- COULON TONY : 10 ALL AMBROISE PARE 91170 VIRY-CHATILLON
- LEGRAND FABRICE : 1543 RTE DE SUPER GARAVAN 06500 MENTON
- WETZEL JOHN : 24 RUE DE L ANCIENNE GARE 25290 EPEUGNEY
- YAHIAOUI ADEL : 168 RUE DES FONTAINES 74460 MARNAZ
- ATTILA BAT : 27 RUE DES FRERES LUMIERE 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
- COMSIDER : 4 ALL DES ECUREUILS 69380 LISSIEU
- EGO : CHE DE PAILLERAS 07100 ANNONAY
- EUROPE METAL CONCEPT : 2 PL ALEXANDRE FARNESE 84000 AVIGNON
- OKSYGEM : 3 RUE DES PETITS PRES 95450 CONDECOURT
- SOC ACHATS AFFRETEMENTS : RODERVERDLAAN 3 2600 BERCHEM
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE METALREP : 1 RUE ANDRE COMPAIN 08800 MONTHERME
- STAR ECLAT : 18 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- TRANSPORTS GIOMI FILS : 52 CHE DE LA VERDIERE 13880 VELAUX
- WANHUA NETHERLANDS BV : SCHIPHOL BOULEVARD 301
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE- MURIAUX JEROME : 101 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- ONDO LOUEMBA OVONO JOCKSY : 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ASSOCIATION BIENNALE DE PARIS : 11 RUE BERRYER 75008 PARIS 8
- ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER : 10 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ELITE LICENSING : 8 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- ENERGIE DU PORCIEN : 140 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- FORIZONS INTERNATIONAL SERVICES : 54 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- FZE CONSULTING : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- IRIS 921 : 30 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- LAUFLONEL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- SCI FONCIERE ANNEMASSE : 11 RUE CHRISTOPHE COLOMB 75008 PARIS 8
- SCI VIGHAY : 19 RUE VIGNON 75008 PARIS 8
- STEFANOS : 21 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- TL IMMO CONSEIL : 21 RUE DU CIRQUE 75008 PARIS 8
- TOURS ET MERVEILLES : 38 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives