VAL FI
Présentation générale de VAL FI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VAL FI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VAL FI est situé au 32 AV JEAN MERMOZ 33115 LA TESTE-DE-BUCH
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 27 juillet 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 491521233 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 496 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
VAL FI à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 66 606.00 € pour un résultat de 10 869.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VAL FI est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VAL FI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72491521233
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VAL FI de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VAL FI
- 2016-04-08 : Gérant : NOAILLES Valérie modification le 04 Avril 2016 Gérant : NOAILLES Philippe Bienvenu Louis en fonction le 04 Avril 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VAL FI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VAL FI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 491521233 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-07-27 : jeudi 27 juillet 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VAL FI- CO
2020 | 1 011 796.00 | 1 010 884.00 |
2019 | 911.00 | 1 352 101.00 |
2020 | 496 700.00 |
2019 | 496 700.00 |
2020 | 10 609.00 |
2019 | 212 058.00 |
2020 | 1 010 884.00 |
2019 | 1 352 101.00 |
2020 | 66 606.00 | 66 606.00 |
2019 | 99 999.00 |
2020 | 10 869.00 |
2019 | 24 923.00 |
2020 | 10 609.00 |
2019 | 212 058.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VAL FI- samedi 26 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 16 octobre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/10/2009N° RCS : 491521233 - Dénomination : VAL FI - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 464700.00 EUR - Administration : Gérant : NOAILLES Valérie
- mardi 27 octobre 2009: Radiation
Bodacc B publié le 27/10/2009N° RCS : 491521233 - Dénomination : VAL FI quartier Labrit 40210 Commensacq - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- lundi 07 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 08 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100131 publié le 08/07/2010Annonce n° 786 N° RCS : 491521233 - Dénomination : VAL FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 496700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160070 publié le 08/04/2016Annonce n° 626 N° RCS : 491521233 - Dénomination : VAL FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NOAILLES Valérie modification le 04 Avril 2016 Gérant : NOAILLES Philippe Bienvenu Louis en fonction le 04 Avril 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VAL FI- mercredi 15 juillet 2009 : Fermé
QUA LABRIT 40210 COMMENSACQ - vendredi 01 avril 2016 : Fermé
1 RUE DU CLOITRE 33000 BORDEAUX - vendredi 01 avril 2016 : Ouvert
32 AV JEAN MERMOZ 33115 LA TESTE-DE-BUCH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VAL FI- BFI : 26 AV DU PRESIDENT WILSON 86100 CHATELLERAULT
- CORTEL : 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE
- DABY HOLDING : 34 AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ELB HOLDCO 2 : 50 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- FINANCIERE DELORD : 3 AV DU BOIS VERT 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- HOLDING DALLEINNE : 3 PL SAINT JACQUES 60200 COMPIEGNE
- HOLDING LA PALLADIENNE : MARENTON 07100 ANNONAY
- JADE FINANCES : 5 RUE CHARLES JOURDE 29200 BREST
- MARISA : 30 RUE PIERRE BRASSEUR 77100 MEAUX
- MOGADOR : RUE DE SUCE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- SARL FERNANDES : 13 RUE LOUIS RENAULT 89000 AUXERRE
- SARL PARC : 36 RUE CHEF DE BAIE 17000 LA ROCHELLE
- SOC ETABLISSEMENT BARET JEAN PAUL : 3 PAS RICOU 38700 LA TRONCHE
- SPIE SA : 10 AV DE L ENTREPRISE 95800 CERGY
- UBIQUE SERVICES MANAGER : 8 RUE DE L ABBE HAZARD 92000 NANTERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VAL FI- COUSTAUD PASCAL : SERVITUDE DIGUE EST 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- LECLERS RICHARD : 16 GARDE-FEU DU JUGE 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- EDEN INVEST : 149 BD DE L OCEAN 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- ENTREPRISE LOUIS GAUME : ALL DES FOUGERES 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- GAZAN : 8 SQ FLOREAL 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- GFA DE TUYAS : 41 AV CHAPELLE FORESTIERE 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- L'ENCLOS : 7 BD DE L OCEAN 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- LE PIN DE CAMPAGNE : 6 LOT LES HAUTS DU PYLA 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- OPTIQUE VULCAIN : 5 AV DES FAUVETTES 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- PINASSE HERITAGE : 149 BD DE L OCEAN 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SCI CAP OCEAN : 23 ALL VENTOSE 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SCI CLONIK : 71 AV CHAPELLE FORESTIERE 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SCI LES ECUREUILS : 13 AV DES ECUREUILS 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SCI MEYERBER : 35 BD DES CRETES 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SCI MISTRAL : 6 AV DES BAIES 33115 LA TESTE-DE-BUCH
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VAL FIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives