SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT
Présentation générale de SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT est situé au 100 AV DU BOIS GUIMIER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 08 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510034523 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10A ( Promotion immobilière de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Promotion immobilière de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- - la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- - la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais exclus
- - l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
- - la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
Chiffre d’affaire
SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 229.00 € pour un résultat de -11 611.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR70510034523
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT de part son activité de 41.10A ( Promotion immobilière de logements) sont :
- 01512 : Promotion construction (63.1% des salariés)
- 01527 : Immobilier (9.7% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (3.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT
- 2012-12-04 : Gérant : PRADELLES Jean Marc en fonction le 22 Janvier 2009 Gérant : KHOURI-DAGHER Salwa en fonction le 26 Novembre 2012
- 2016-06-03 : Gérant : KHOURI-DAGHER Salwa modification le 11 Décembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510034523 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-08 : jeudi 08 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10A : Promotion immobilière de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Promotion immobilière de logements |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT- CO
2020 | 1 867 447.00 | 1 087 990.00 |
2019 | 779 457.00 | 1 092 301.00 |
2020 | 200.00 |
2019 | 200.00 |
2020 | -58 457.00 |
2019 | -125 832.00 |
2020 | 1 087 990.00 |
2019 | 1 092 301.00 |
2020 | 4 229.00 | 4 229.00 |
2019 | 21 224.00 |
2020 | -11 611.00 |
2019 | 2 224.00 |
2020 | -58 457.00 |
2019 | -125 832.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- mardi 21 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100246 publié le 21/12/2010Annonce n° 2763 N° RCS : 510034523 - Dénomination : SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- mardi 04 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120234 publié le 04/12/2012Annonce n° 1654 N° RCS : 510034523 - Dénomination : SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PRADELLES Jean Marc en fonction le 22 Janvier 2009 Gérant : KHOURI-DAGHER Salwa en fonction le 26 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 28 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120251 publié le 28/12/2012Annonce n° 1769 N° RCS : 510034523 - Dénomination : SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- vendredi 19 décembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/12/2014N° RCS : 510034523 - Dénomination : SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200.00 EUR - Administration : Gérant : PRADELLES Jean Marc Gérant : KHOURI-DAGHER Salwa
- vendredi 03 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160109 publié le 03/06/2016Annonce n° 3931 N° RCS : 510034523 - Dénomination : SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : KHOURI-DAGHER Salwa modification le 11 Décembre 2014 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 28 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 16 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT- samedi 08 novembre 2014 : Ouvert
100 AV DU BOIS GUIMIER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT- ABLAY IMMOBILIER : 6 PL DES DOCTEURS GENTILHE 64600 ANGLET
- ALSUN : 42 RUE DE KERBELLEC 56610 ARRADON
- AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL : 905 RTE DE LA PLANCHE 74320 SEVRIER
- BASALTEPROM : 547 QUAI DES MOULINS 34200 SETE
- EHI FRANCE 15 GRONDEVILLE NANCY : 83 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- JD REALISATION : 31 RUE DES GRAVES 31170 TOURNEFEUILLE
- LES MAUNIS : 57 ALL DU GOLF 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- LIFT PROMOTIONS : BD DU PARC DES EXPOSITIONS 33520 BRUGES
- M2T HABITAT : 9 RUE DE SAINT MAURICE 67220 NEUVE-EGLISE
- NORDILE : 9 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- OLFIMMO : 163 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- PANAMA PARTNERS : 12 AV LEONARD DE VINCI 31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES
- PROMO CARAIB : 66 RUE RUE DU PERE LABAT 97100 BASSE-TERRE
- TOUSIE : 7 LES SAULES 25790 LES GRAS
- URBAN CAPITAL : 44 RUE JEAN BAPTISTE BAUDIN 94800 VILLEJUIF
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENT- BOCZKO SAUL DAVID : 84 BD DU GENERAL GIRAUD 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- DRIBZANE SALAH-EDDINE : 84 RUE DU PONT DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- GALVE SERGE : 51 AV DE LA LIBERATION 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- GAYDU LUCAS : 19 PAS GERARDIN 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- LEMARCHAND MARIE : 5 AV FOCH 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MONTAGNE CELINE : 45 AV DE LA REPUBLIQUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- PAULIN VICTOR EMMANUEL : 22 RUE DU PONT DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- PELCE CELINE : 11 AV DE LA TREMOUILLE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ALL CLEAN : 102 AV DE CONDE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- CE QUI EST : 32 AV GUYNEMER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ESIVERT PROD : 11 AV DESGENETTES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- GROUPE ORCIVAL : 65 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- LA FABRIQUE : 40 RUE DU FOUR 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- S METAL : 30 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SYND.COPR. DU 19 RUE GALILEE 94 IVRY SUR : 46 BD RABELAIS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAINT JACQUES DEVELOPPEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives