DISTRICANNES
Présentation générale de DISTRICANNES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DISTRICANNES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DISTRICANNES est situé au 84 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 08 juin 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513735357 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
DISTRICANNES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 762 188.00 € pour un résultat de -118 955.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
DISTRICANNES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si DISTRICANNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49513735357
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DISTRICANNES de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DISTRICANNES
- 2015-03-29 : Gérant : LORIA Serge en fonction le 20 Mars 2015
- 2019-06-28 : Gérant : VERDON Stéphane en fonction le 26 Juin 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DISTRICANNES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DISTRICANNES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513735357 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-06-08 : lundi 08 juin 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DISTRICANNES- CO
2019 | 648 604.00 | 325 948.00 |
2018 | 322 656.00 | 323 229.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | -112 846.00 |
2018 | -158 572.00 |
2019 | 325 948.00 |
2018 | 323 229.00 |
2019 | 762 188.00 | 762 188.00 |
2018 | 717 248.00 |
2019 | -118 955.00 |
2018 | -158 416.00 |
2019 | -112 846.00 |
2018 | -158 572.00 |
2019 | 514 404.00 |
2018 | 514 404.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DISTRICANNES- mercredi 23 septembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/09/2009N° RCS : 513735357 - Dénomination : DISTRICANNES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : DAHAN Réobine
- mercredi 17 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100033 publié le 17/02/2010Annonce n° 2 N° RCS : 513735357 - Dénomination : DISTRICANNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 02 mars 2010: Vente
Bodacc A publié le 08/01/2010Annonce n° 37 N° RCS : 513735357 - Dénomination : DISTRICANNES 84 avenue Maréchal Juin 06400 Cannes supérette création acquisition exploitation prise en gérance libre de magasins vendant au détail tous produits alimentaires ou non alimentaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : DAHAN Robert modification le 17 Février 2010 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : L'Avenir Côte d'Azur - Opposition : Au Mandataire SELARL UNIJURIS 46 BD Victor Hugo 06000 NICE pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 29 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150062 publié le 29/03/2015Annonce n° 121 N° RCS : 513735357 - Dénomination : DISTRICANNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LORIA Serge en fonction le 20 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190123 publié le 28/06/2019Annonce n° 46 N° RCS : 513735357 - Dénomination : DISTRICANNES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : VERDON Stéphane en fonction le 26 Juin 2019 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DISTRICANNES- lundi 16 novembre 2009 : Fermé
14 BD DE LORRAINE 06400 CANNES - lundi 16 novembre 2009 : FRANPRIX Ouvert
84 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DISTRICANNES- BOULAY BRIONNE TONY : 9 AV GENERAL DE GAULLE 34300 AGDE
- PETIT FREDERIC : 20 A RUE BASSE - 12 LES BASTIDES 84660 MAUBEC
- SCHMIDT PATRICK : 26 RUE GENERAL LECLERC 71100 CHALON-SUR-SAONE
- AGUA VIVA : 5 BD GEORGES CLEMENCEAU 92400 COURBEVOIE
- ANTALYA : 1 RUE DE LA LYS 59250 HALLUIN
- ASIA : 12 RUE MOISSONNIER 69003 LYON 3EME
- DISTRILEV : 139 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- ELSARIS : 2 RUE DE LA TANNERIE 35160 MONTFORT-SUR-MEU
- EPICERIE DU PONT : 4 RUE SADI CARNOT 17500 JONZAC
- EPIPROX : CEN COMMERCIAL GRAND CAMP 97139 LES ABYMES
- ETANE : 269 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- FELIX MADELEINE : 240 RTE DE LA MADELEINE 97300 CAYENNE
- FROT DISTRIBUTION : 8 RUE LEON FROT 75011 PARIS 11
- KANNICK : 45 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- ROUENNEAU DISTRIBUTION : 2 RUE ROUENNEAU 49440 CANDE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DISTRICANNES- RICHARDSON MATTHEW : 7 AV TRISTAN BERNARD 06400 CANNES
- TOURNEAU ALLAN : 2 RUE DE STALINGRAD 06400 CANNES
- CARBAR : 28 RUE DE MIMONT 06400 CANNES
- DP AZUR : 2 PL DES ORANGERS 06400 CANNES
- DPM : 58 BD CARNOT 06400 CANNES
- GARELY : 77 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
- LAETITIA D : 42 BD MONTFLEURY 06400 CANNES
- LAURENCE S : 15 AV LAUGIER 06400 CANNES
- LUXCONSTRUCT : 22 RUE LEON NOEL 06400 CANNES
- OPTIMUM DESIGN SARL : 29 BD DE LA FERRAGE 06400 CANNES
- PHARMACIE CHANAY LAUZE : 21 RUE FELIX FAURE 06400 CANNES
- PICOLETTE : 4 IMP DES POILUS 06400 CANNES
- SCI V D K : 22 AV FIESOLE 06400 CANNES
- SCI SUZANNE CROISETTE : 15 RUE DU CANADA 06400 CANNES
- SOTRIMCO : 16 RUE DES SUISSES 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DISTRICANNESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives