SARL INTI
Présentation générale de SARL INTI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL INTI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL INTI est situé au FERME DE MARCAULT 89700 TONNERRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 15 juillet 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513897686 au greffe de AUXERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SARL INTI à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SARL INTI est du ressort du greffe de AUXERRE dont les coordonnées postales sont 90 RUE DE PARIS 89010 AUXERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0386722100 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SARL INTI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96513897686
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL INTI de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL INTI
- 2018-01-30 : modification du Gérant Millet, Baudoin Robert Lucien ; Gérant partant : Millet, Paterne Marie Marcel Roger
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL INTI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL INTI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513897686 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-07-15 : mercredi 15 juillet 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL INTIIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL INTI- mercredi 15 juillet 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/07/2009N° RCS : 513897686 - Dénomination : INTI - Adresse : Ferme de Marcault 89700 Tonnerre - Activité : La production d'électricité la gestion et l'acquisition des centrales photovoltaiques la production et la cession d'énergies - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 80000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MILLET Paterne Marie Marcel Roger Co-gérant : MILLET Baudoin Robert Lucien
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 17 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 30 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180020 publié le 30/01/2018Annonce n° 1415 N° RCS : 513897686 - Dénomination : INTI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 80000 EUR - Administration : modification du Gérant Millet, Baudoin Robert Lucien ; Gérant partant : Millet, Paterne Marie Marcel Roger - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 25 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL INTI- mercredi 15 juillet 2009 : Ouvert
FERME DE MARCAULT 89700 TONNERRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL INTI- BEN MANSOUR ANOUAR : 5 LE REUILLE 37270 VERETZ
- CHAMBRELENT BRUNO : 42 CHEMIN DE LA MOULINE 31700 DAUX
- CHUPIN LAURENT : 6 RUE D'ANJOU 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
- GIRARD NICOLAS : LE BOURG 14700 SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
- GONZALEZ MICHEL : 4 RUE DES SITELLES 66700 ARGELES-SUR-MER
- HARDY HUBERT : 80 VILLENEUVE 44521 OUDON
- TIRION PAULA : 305 RTE DE JUSSY 74930 PERS-JUSSY
- BOISSINOT SOLAIRE : 1 DAUCONNAY 37500 MARCAY
- EOLIS.LES CHAUMES : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- GRANDE RIVIERE ENERGIES : 213 CRS PARC ACTIVITES ANTILLOPOLES 97139 LES ABYMES
- LA FERME SOLAIRE DE RECOULES : LD RECOULES DE L'HOM 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
- LEON D'HAVIGON ENERGIES : PL DU CHATEAU 08200 SEDAN
- SARL JMS NEGOCE ET PRESTATIONS : 18 RUE GASPARD MONGE 13200 ARLES
- SAS ARRAMOUNET : CHE BERDOT 64160 SEVIGNACQ
- SPV PV 20 : 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL INTI- BLOT CLAUDE : 24 RUE BAILLY 89700 DANNEMOINE
- PRAT THIERRY : 14 RUE DU COTTAGE 89700 TONNERRE
- RENNER ARNAUD : RUE DES VALS PROFONDES 89700 TONNERRE
- SIMON ROMAIN : 8 RUE DE PARIS A GENEVE 89700 DANNEMOINE
- VAN DEN BOSSCHE ISABELLE : RUE DE LA REPUBLIQUE 89700 TONNERRE
- C.C.F. COUVERTURE : 17 AV ARISTIDE BRIAND 89700 TONNERRE
- CIBBA : TERRES DE SOULANGY 89700 TONNERRE
- CLUB PHILATELIQUE TONNERROIS : RUE DE L HOTEL DE VILLE 89700 TONNERRE
- MDC.COM : 46 AV DU CHEVALIER D EON 89700 TONNERRE
- ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE DE TONNERRE : RUE DE L HOTEL DE VILLE 89700 TONNERRE
- SCEV LES CROUES : 12 RUE DE LA VALLEE 89700 EPINEUIL
- SCI ANDINAC : 98 RUE GEORGES POMPIDOU 89700 TONNERRE
- SCI DEON : 8 AV DU CHEVALIER D EON 89700 TONNERRE
- SCI LE BOUVIER BERNOIS : 8 RUE FRANCOIS MITTERRAND 89700 TONNERRE
- SNC GARNIER : 3 RUE ROBERT DE MANDELOT 89700 YROUERRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL INTIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives