CIDAL
Présentation générale de CIDAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CIDAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CIDAL est situé au 243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1955 et qui est immatriculée sous le numéro 552019697 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 38 110,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.91A ( Vente à distance sur catalogue général)
L'activité déclarée au greffe est : Vente à distance sur catalogue général
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.91A (Vente à distance sur catalogue général), les activités sont :
- - le commerce de détail de tous types de produits par correspondance
- - le commerce de détail de tous types de produits par Internet
- - les activités de vente aux enchères au détail sur Internet
Mais exclus
- - le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
- - le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
Chiffre d’affaire
CIDAL à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 13 018.00 € pour un résultat de 16 211.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
CIDAL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CIDAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25552019697
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CIDAL de part son activité de 47.91A ( Vente à distance sur catalogue général) sont :
- 02198 : Vente par à distance (72.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (10.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (4.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3.5% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.5% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- 3si commerce
- commerce btoc
- hermanns, franz,
- hutt, everett
- vad holding, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société CIDAL
- 2009-12-20 : Gérant non associé : DURIEZ Franck Associé en nom collectif : 3 SUISSES FRANCE Associé en nom collectif : VAD HOLDING Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine
- 2011-08-16 : Gérant non associé : DURIEZ Franck Associé en nom collectif : 3 SUISSES FRANCE Associé en nom collectif : VAD HOLDING Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine
- 2012-08-08 : Associé en nom collectif partant : VAD HOLDING, nomination de l'Associé en nom collectif : COMMERCE BtoC
- 2013-01-18 : modification de l'Associé en nom collectif 3SI BtoC
- 2013-08-28 : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS ACEA
- 2014-09-05 : modification du Gérant non associé Duriez, Franck, nomination du Gérant non associé : Hermanns, Franz
- 2014-10-03 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS
- 2016-11-06 : Gérant non associé partant : Hermanns, Franz, nomination du Gérant non associé : Hutt, Everett
- 2017-06-25 : nomination du Gérant : Barthel, Jean-Pierre, Gérant non associé partant : Hutt, Everett, Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sauvage, Catherine
- 2018-02-14 : Associé en nom partant : 3SI COMMERCE
Les autres mandats des administrateurs
- commerce btoc :
- 2012-09-21 : COGEDAC (309495299)
- 2012-07-26 : 3 SUISSES VOYAGES (389655978)
- hutt, everett :
- 2016-06-28 : DISPEO (529192304)
- 2016-04-27 : 3SH (414883827)
- 2016-04-27 : 3SW (428625032)
- 2016-01-17 : OTTO FRANCE MANAGEMENT SERVICES (799291869)
- 2016-01-06 : OTTO FRANCE HOLDING (790077168)
- 2016-01-05 : 3SI SERVICES (529033995)
- 2016-01-05 : 3SI HOLDING (538824913)
- 2016-01-03 : RITORN (799379755)
- 2015-12-30 : 3SI COMMERCE (408536928)
- 2015-07-01 : COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE (321008013)
- 2015-03-25 : TAYLORMAIL (529192155)
- 2015-03-17 : CITE NUMERIQUE (377559646)
- 2014-10-07 : ARIANTA (519190136)
- 2014-04-23 : 3SI SUPPORT (799394085)
- vad holding, nomination de l' :
- 2012-09-21 : COGEDAC (309495299)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CIDAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CIDAL |
Dénomination usuelle de l'unité légale | VITRINE MAGIQUE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 552019697 00127 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1955-01-01 : samedi 01 janvier 1955 |
Activité principale de l'unité légale | 47.91A : Vente à distance sur catalogue général |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés |
Activite | Vente à distance sur catalogue général |
Synonyme | vente par catalogue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CIDAL- CO
2016 | 10 447 648.00 | 10 353 325.00 |
2015 | 94 322.00 | 782 435.00 |
2016 | 38 110.00 |
2015 | 38 110.00 |
2016 | 320 455.00 |
2015 | -10 785 310.00 |
2016 | 10 353 325.00 |
2015 | 782 435.00 |
2016 | 13 018.00 | 13 018.00 |
2015 | 15 054 322.00 |
2016 | 16 211.00 |
2015 | -4 639 399.00 |
2016 | 320 455.00 |
2015 | -10 785 310.00 |
2016 | 8 515.00 |
2015 | 8 515.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CIDAL- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 20 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090245 publié le 20/12/2009Annonce n° 610 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110.00 EUR - Administration : Gérant non associé : DURIEZ Franck Associé en nom collectif : 3 SUISSES FRANCE Associé en nom collectif : VAD HOLDING Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine - Modification : Changement de gérant
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 16 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110158 publié le 16/08/2011Annonce n° 877 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110.00 EUR - Administration : Gérant non associé : DURIEZ Franck Associé en nom collectif : 3 SUISSES FRANCE Associé en nom collectif : VAD HOLDING Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine - Modification : Transfert du siège social Changement de nom ou domicile du dirigeant
- vendredi 16 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120152 publié le 08/08/2012Annonce n° 1256 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : Associé en nom collectif partant : VAD HOLDING, nomination de l'Associé en nom collectif : COMMERCE BtoC - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130013 publié le 18/01/2013Annonce n° 984 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 6038110.29 EUR - Administration : modification de l'Associé en nom collectif 3SI BtoC - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130165 publié le 28/08/2013Annonce n° 1294 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS ACEA - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 05 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140170 publié le 05/09/2014Annonce n° 860 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : modification du Gérant non associé Duriez, Franck, nomination du Gérant non associé : Hermanns, Franz - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140190 publié le 03/10/2014Annonce n° 951 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160137 publié le 13/07/2016Annonce n° 864 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 06 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160217 publié le 06/11/2016Annonce n° 967 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Hermanns, Franz, nomination du Gérant non associé : Hutt, Everett - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 25 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170120 publié le 25/06/2017Annonce n° 644 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : nomination du Gérant : Barthel, Jean-Pierre, Gérant non associé partant : Hutt, Everett, Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sauvage, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 04 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180002 publié le 04/01/2018Annonce n° 1358 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : - Modification : Cessation d'activité
- mercredi 14 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180031 publié le 14/02/2018Annonce n° 1286 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : Associé en nom partant : 3SI COMMERCE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180031 publié le 14/02/2018Annonce n° 1287 N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38110 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 27 novembre 2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique 3 SUISSES FRANCE, SAS, 243-245 rue Jean Jaurès 59650 Villeneuve d'Ascq, RCS LILLE METROPOLE 475 581 591, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Terres et Territoires du 1er décembre 2017
- mercredi 13 juin 2018: Radiation
Bodacc B publié le 13/06/2018N° RCS : 552019697 - Dénomination : CIDAL 243-245 rue Jean Jaurès 59650 Villeneuve d'Ascq - forme juridique : Société en nom collectif - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CIDAL- dimanche 01 janvier 2012 : CIDAL SEPTEMTRIO Fermé
76 RUE DE LA GARE 59170 CROIX - mardi 31 mai 2011 : Fermé
16 PL GAMBETTA 59290 WASQUEHAL - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
14 RUE JEAN PAUL SARTRE 59290 WASQUEHAL - mardi 30 septembre 2008 : Fermé
135 RUE EDOUARD VAILLANT 59100 ROUBAIX - vendredi 11 février 2011 : Fermé
4 PL DE LA REPUBLIQUE 59170 CROIX - jeudi 15 novembre 2012 : Fermé
220 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
1 RUE LAFAYETTE 38000 GRENOBLE - mardi 24 mai 2016 : Fermé
12 RUE DE LA CENTENAIRE 59170 CROIX - jeudi 31 décembre 2015 : Fermé
2 RUE DU CREUSOT 59170 CROIX - lundi 01 janvier 2018 : Fermé
243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CIDAL- CORALLO SANDRA : 26 RUE MIGUEL HIDALGO 75019 PARIS 19
- DEVAUX MELISSA : 221 RUE THEOPHILE POUR HOMME 76480 YAINVILLE
- HUSSEIN IMANE : 37 AV BELLE VUE 13003 MARSEILLE 3
- NGUYEN HOANG : 145 RUE DE CHEVILLY 94800 VILLEJUIF
- ROTHE JONATHAN : 6 RUE MONSEIGNEUR RUCH 67200 STRASBOURG
- TOUSSAINT JIMMY : 46 RUE PIERRE SEMARD 95340 PERSAN
- VLAD ROXANA : 13 RUE ARISTIDE BRIAND 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- GAMES DIRECT LTD : 1A BRAMHALL ROAD
- GETCCF : 18 RUE SAINT MARC 75002 PARIS 2
- MELTING EVASION : 66 AV PUVIS DE CHAVANNES 92400 COURBEVOIE
- MON STORECONCEPT : 5 CHE DU JUBIN 69570 DARDILLY
- SHENZHEN ZHONGYING KEJI YOUXIANGONGSI :
- SHENZHENSHIYIPIANHUANGYUANKEJIYOUXIANGONGSI : 403 BAGUALIN
- SOPHIE LIURETTE DECORATION : 50 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92140 CLAMART
- THAURIS : 14 RUE DES DORADES 66470 SAINTE-MARIE-LA-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CIDAL- GUINEMER DENIS : 76 RUE ALFRED DE VIGNY 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- HAEZEBROUCK PHILIPPE : 29 RUE JEAN BAPTISTE BONTE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- LEGRY PIERRE : 91 RUE DU RECUEIL 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- PICHAUD LAURENT : 57 BD ALBERT 1ER 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCAMPS FABIEN : 23 RUE D HEM 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- BALICOM : 169 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- BIEN ETRE NATURELLEMENT : 6 RUE SADI CARNOT 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- JARDINERIE A LA FERME : 1 RUE LOUIS CONSTANT 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- L'IMMOBILIERE DE LA MARQUE : 109 RUE D HEM 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- LE COU : 11 RUE DE LA PAIX 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- LE FRANC PORT : 54 RUE LA FONTAINE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- LES ENFANTS DE COSETTE : 107 RUE DE BABYLONE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI LE MORIN : 47 RUE DE WASQUEHAL 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- TROKERS : 243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- VM DEVELOPPEMENT : 5 RUE LOUIS CONSTANT 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CIDALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives