FINANCIERE SD2M
Présentation générale de FINANCIERE SD2M
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE SD2M et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE SD2M est situé au 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 11 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 797980257 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FINANCIERE SD2M à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -815 652.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FINANCIERE SD2M est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE SD2M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86797980257
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE SD2M de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gerber, alain
- gerber, jean-marc
- gerber, jean-marc ;
- pricewaterhousecoopers audit
- pricewaterhousecoopers entreprises,
- pricewaterhousecoopers pme commissariat aux comptes
- societe civile de placements 3am ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE SD2M
- 2016-07-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES
- 2019-07-14 : Commissaire aux comptes suppléant partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- 2020-11-03 : Président partant : SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS 3AM ; nomination du Président : Gerber, Jean-Marc ; Directeur général partant : Gerber, Jean-Marc ; nomination du Directeur général : Gerber, Alain
Les autres mandats des administrateurs
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- 2021-01-27 : GEOBIO (343133344)
- 2021-01-27 : Mobility by Colas Service (830087607)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- pricewaterhousecoopers entreprises, :
- 2016-09-18 : TOULOUSE LOCATION SARL (487741399)
- 2016-07-08 : DANTEX FRANCE SAS (420873952)
- 2016-06-12 : CLINIQUE DU LOUVRE (552097123)
- 2016-06-12 : CLINIQUE PAUL DOUMER (350508131)
- 2016-03-29 : GDX AUTOMOTIVE (433915733)
- 2016-02-07 : H 2 O AT HOME (414718775)
- 2016-02-07 : DECITEX (432177210)
- 2015-11-06 : GBS (814553608)
- 2015-11-04 : LILLE LOCATION S.A.R.L. (487741357)
- 2015-08-21 : ASOS TRANSACTIONS SERVICES FRANCE SAS (813151719)
- 2015-05-08 : ROUX TROOSTWIJK SVV (441334141)
- 2014-12-28 : MK RESTAURATION (408175883)
- 2014-09-17 : Ste MARITIME DE LOIRE-ATLANTIQUE (307312124)
- 2014-09-02 : STE DE MANUTENTION DE L'OCEAN (315387530)
- 2014-08-06 : FINANCIERE NEMO (498306778)
- 2014-02-23 : ACCES CONSEIL (388613713)
- 2014-02-21 : PICARDY WIND (490505666)
- 2013-07-14 : ADAMA REAL ESTATE INVESTMENTS (491809158)
- 2013-04-17 : COQUANT SAS (337746945)
- 2012-11-21 : MISTRAL EN BEAUCE (483990479)
- pricewaterhousecoopers pme commissariat aux comptes :
- 2021-01-28 : MAISON RENE PECNER FILS (905620175)
- 2021-01-12 : EBC (491428199)
- 2020-11-17 : UNILOVA (438096067)
- 2020-11-10 : UNILOVA PROMOTION (438178451)
- 2020-10-15 : CROC'AFFAIRES (345095640)
- 2020-10-13 : MIRAND (339360307)
- 2020-07-22 : PLEMET FOREVER (483201745)
- 2020-07-15 : M. MANGEAS (343881645)
- 2020-06-04 : CANLER (511285314)
- 2020-05-29 : CHATEAUX DES DEUX RIVES (384828307)
- 2020-01-16 : GIE PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES (403082852)
- 2019-11-06 : Groupe InoVitA (528521727)
- 2019-11-05 : CEP OFFICE SOLUTIONS (428624480)
- 2019-08-25 : EMBALLAGES PLASTIQUES 16 (342715810)
- 2019-08-21 : YNOV (530562115)
- 2019-08-07 : DAVID AUTOMOBILES S.A. (309917623)
- 2018-10-23 : CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (304349673)
- 2018-04-18 : FORKAP INFRASTRUCTURE (452395247)
- 2018-03-20 : Ths BACHE-GABRIELSEN (905720108)
- 2017-12-27 : 365View (834266041)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE SD2M et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE SD2M |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 797980257 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-11 : vendredi 11 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE SD2M- CO
2019 | 9 900 981.00 | 4 344 981.00 |
2018 | 5 556 000.00 | 5 402 736.00 |
2019 | 1 250 000.00 |
2018 | 1 250 000.00 |
2019 | -809 664.00 |
2018 | -1 094 296.00 |
2019 | 4 344 981.00 |
2018 | 5 402 736.00 |
2019 | -815 652.00 |
2018 | -1 068 925.00 |
2019 | -809 664.00 |
2018 | -1 094 296.00 |
2019 | 2 431 111.00 |
2018 | 2 431 111.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE SD2M- vendredi 11 octobre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/10/2013N° RCS : 797980257 - Dénomination : FINANCIERE SD2M - Adresse : 14 avenue d'Eylau 75116 Paris - Activité : L'acquisition, la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1250000 EUR - Administration : Président : SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS 3AM, Directeur général : Gerber, Jean-Marc, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
- vendredi 02 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140085 publié le 02/05/2014Annonce n° 1576 N° RCS : 797980257 - Dénomination : FINANCIERE SD2M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 17 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160139 publié le 17/07/2016Annonce n° 1164 N° RCS : 797980257 - Dénomination : FINANCIERE SD2M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1250000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190134 publié le 14/07/2019Annonce n° 1701 N° RCS : 797980257 - Dénomination : FINANCIERE SD2M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1250000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 03 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200214 publié le 03/11/2020Annonce n° 1525 N° RCS : 797980257 - Dénomination : FINANCIERE SD2M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1250000 EUR - Administration : Président partant : SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS 3AM ; nomination du Président : Gerber, Jean-Marc ; Directeur général partant : Gerber, Jean-Marc ; nomination du Directeur général : Gerber, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE SD2M- mardi 01 avril 2014 : Fermé
14 AV D EYLAU 75116 PARIS 16 - mardi 01 avril 2014 : Ouvert
4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE SD2M- 3 H M : 2 RUE GEORGES LEYGUES 75116 PARIS 16
- ANIWAN : 31 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER
- CECOLEM : RTE DE MUR DE BRETAGNE 56300 PONTIVY
- COURTY INVEST : 21 RUE DE L'AQUEDUC 27930 LE VIEIL-EVREUX
- CYMATICS : 34 CHE DU BAGUIER 13600 LA CIOTAT
- FINANCIERE CIGO : 17210 ORIGNOLLES
- GESTAS INVEST : MAISON MENDIGAYA 64120 BEYRIE-SUR-JOYEUSE
- HOCHE PARTNERS DEVELOPPEMENT 2009-6 : 3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- LE CAVALIER BLEU : 38 RUE BREGUET 75011 PARIS 11
- MELAY : 17 ALL DES SORBIERS 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
- PANOPTES SA : 52 RUE DU GENERAL TRUMELET FABER 57230 BITCHE
- SARL INJECTION PLASTIQUE VILLETTOIS : 23 RUE EMERAUDES 38280 VILLETTE D'ANTHON
- SOCIETE CIVILE FINANCIERE LES PETITS RUISSEAUX : 7 IMP DE LA PRAIRIE 17510 VILLIERS-COUTURE
- SOCIETE CIVILE LE CLOS MARGALAINE : RTE D'AVENSAN 33480 MOULIS-EN-MEDOC
- SOCIETE CIVILE PORT BELLEC : CHE DE L'HERY 51170 VILLE-EN-TARDENOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE SD2M- CELEYRETTE ALINE : 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
- CHEVALIER ESTELLE : 42 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- LENOIR OLIVIER : 81 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- DAGHER TRADING : 80 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- ENERGIES DU FUTUR : 116 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- INM STAR TRANSPORT : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- MAMY ELITE : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- PARIS SAINT ROCH : 11 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- SC NOUVELLES TENDANCES : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SC S.C.B.C. : 11 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- SCI DES DEUX VILLES : 94 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- SCI SAINT OUEN MICHEL : 120 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAJE : 15 RUE DE CASTELLANE 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 10R DE CONSTANTINOPLE 75008 P : 17 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- VALLEES DES PAPILLONS : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE SD2MRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives