FONCIA VAL DE MARNE
Présentation générale de FONCIA VAL DE MARNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIA VAL DE MARNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIA VAL DE MARNE est situé au 90 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1969 et qui est immatriculée sous le numéro 969200799 au greffe de
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 55 664,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
FONCIA VAL DE MARNE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 8 667 683.00 € pour un résultat de -653 821.00 € grace à 12 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
FONCIA VAL DE MARNE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FONCIA VAL DE MARNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55969200799
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIA VAL DE MARNE de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIA VAL DE MARNE
- 2009-05-26 : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000. Président : FERRACANI Philippe en fonction le 21 Janvier 2009.
- 2011-02-11 : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000 Président : TREBOSC Francis en fonction le 03 Février 2011
- 2011-03-15 : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000 Président : CHARPENTIER Thierry en fonction le 07 Mars 2011
- 2011-08-07 : Président : CHARPENTIER Thierry en fonction le 07 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011
- 2011-12-15 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : HUON Didier en fonction le 07 Décembre 2011
- 2013-03-26 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : LAURENT Eric en fonction le 18 Mars 2013
- 2014-05-31 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : SOULIER Laurent en fonction le 22 Mai 2014
- 2016-05-10 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : CLAIRET Olivier en fonction le 04 Mai 2016
- 2016-10-28 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 ; Président : CLAIRET Olivier en fonction le 04 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Christian en fonction le 25 Octobre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIA VAL DE MARNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIA VAL DE MARNE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LOVEGIM MAROLLES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 969200799 00167 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1969-01-01 : mercredi 01 janvier 1969 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIA VAL DE MARNE- CO
2019 | 17 994 325.00 | 16 363 836.00 |
2018 | 1 630 489.00 | 10 596 053.00 |
2019 | 55 664.00 |
2018 | 50 000.00 |
2019 | -821 397.00 |
2018 | -425 104.00 |
2019 | 16 363 836.00 |
2018 | 10 596 053.00 |
2019 | 8 667 683.00 | 8 667 683.00 |
2018 | 8 831 616.00 |
2019 | -653 821.00 |
2018 | -334 863.00 |
2019 | -821 397.00 |
2018 | -425 104.00 |
2019 | 15 920 921.00 |
2018 | 15 920 921.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIA VAL DE MARNE- mardi 26 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009Annonce n° 3199 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000. Président : FERRACANI Philippe en fonction le 21 Janvier 2009. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 11 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110030 publié le 11/02/2011Annonce n° 1649 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000 Président : TREBOSC Francis en fonction le 03 Février 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110052 publié le 15/03/2011Annonce n° 2601 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : HLB SOFIDEEC modification le 25 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITE TOUCHE TOHMATSU AUDIT en fonction le 02 Octobre 2000 Président : CHARPENTIER Thierry en fonction le 07 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 08 mai 2011: Vente
Bodacc A publié le 12/04/2011Annonce n° 1129 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE 5 avenue Charles de Gaulle 94100 Saint-Maur des Fosses cession de clientèle. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Quotidien Juridique - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 140625 Euros
- dimanche 12 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110114 publié le 12/06/2011Annonce n° 2056 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE administration de biens et transactions immobilières, gérance d'immeubles, syndics de CO-propriétés, rédactions d'actes contentieux, publicité, prestations de services, assurances, activités d'assistance et de conseil en immobilier avec exclusion des activités d'agence de voyage, de construction, promotion, marchand de biens, gestion locative. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 2147 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHARPENTIER Thierry en fonction le 07 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 15 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110242 publié le 15/12/2011Annonce n° 2235 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : HUON Didier en fonction le 07 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130060 publié le 26/03/2013Annonce n° 3338 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : LAURENT Eric en fonction le 18 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 31 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140104 publié le 31/05/2014Annonce n° 1923 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : SOULIER Laurent en fonction le 22 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 04 février 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 20 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160078 publié le 20/04/2016Annonce n° 3237 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE administration de biens et transactions immobilières, gérance d'immeubles, syndics de CO-propriétés, rédactions d'actes contentieux, publicité, prestations de services, assurances, activités d'assistance et de conseil en immobilier avec exclusion des activités d'agence de voyage, de construction, promotion, marchand de biens, gestion locative. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Reprise de l'activité après suspension..
- mardi 10 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160092 publié le 10/05/2016Annonce n° 2132 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 28 Juillet 2011 Président : CLAIRET Olivier en fonction le 04 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 28 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160212 publié le 28/10/2016Annonce n° 2820 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juillet 2011 ; Président : CLAIRET Olivier en fonction le 04 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Christian en fonction le 25 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 19 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190078 publié le 19/04/2019Annonce n° 2980 N° RCS : 969200799 - Dénomination : FONCIA VAL DE MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 55664.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 22 septembre 2019: Depot des comptes
- samedi 30 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIA VAL DE MARNE- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
42 RUE JEAN CORRINGER 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
5 PL DE LA REPUBLIQUE 91210 DRAVEIL - samedi 01 janvier 2011 : Ouvert
5 AV CHARLES DE GAULLE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - dimanche 30 juin 1996 : Fermé
18 AV EMILE ZOLA 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - lundi 01 juillet 2002 : Fermé
59 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE - lundi 30 novembre 2015 : FONCIA VAL D EUROPE Ouvert
1 RUE DE L AUNETTE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS - samedi 01 janvier 2000 : FONCIA BEDOS Fermé
2 RUE DE L ALOUETTE 94160 SAINT-MANDE - jeudi 01 février 2018 : FONCIA BEDOS Ouvert
73 AV DU GENERAL DE GAULLE 94160 SAINT-MANDE - mardi 31 mai 2016 : FONCIA SAINT HILAIRE Fermé
11 RUE SAINT HILAIRE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - dimanche 01 mars 2015 : Ouvert
49 AV PIERRE BROSSOLETTE 94000 CRETEIL - mardi 28 février 2017 : Ouvert
91 AV GEORGES GOSNAT 94200 IVRY-SUR-SEINE - dimanche 01 novembre 2015 : Ouvert
171 RUE EDOUARD VAILLANT 94140 ALFORTVILLE - dimanche 01 novembre 2015 : Ouvert
5 RUE PASTEUR 94700 MAISONS-ALFORT - mercredi 31 octobre 2018 : Ouvert
45 AV PIERRE BROSSOLETTE 94000 CRETEIL - jeudi 01 février 2018 : Ouvert
41 RUE ROBERT GIRAUDINEAU 94300 VINCENNES - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
42 RUE DU CDT JEAN DUHAIL 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - vendredi 11 octobre 2019 : Ouvert
37 RUE DU CDT JEAN DUHAIL 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - vendredi 01 avril 2016 : Ouvert
90 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIA VAL DE MARNE- 24 RUE GANTOIS : 24 RUE GANTOIS 59000 LILLE
- COPROPRIETAIRE 45 RUE LIMOGEANNE : 45 RUE LIMOGEANNE 24000 PERIGUEUX
- GFA DES TROIS ABBAYES : 1 CHE DE SOMMEVOIRE 10200 BAR-SUR-AUBE
- J2SCA : 42 RUE EUGENE FRERE 08130 ATTIGNY
- LE DOMAINE DE LA SAULE : 1 PL HENRI ROLLET 75015 PARIS 15
- MIWA : 12 RUE WODLI 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
- PLEIN D'AVENIR : 62 AV DE L EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- SCI EMONIKO : SALABERT 19120 NONARDS
- SCI FRANMY : 121 AV GAMBETTA 94700 MAISONS-ALFORT
- SCI JAVILAR : 5 PL DE BELFORT 31000 TOULOUSE
- SCI LA SERRURE : 180 BD BAILLE 13005 MARSEILLE 5
- SCI LES CIGALONS : 1348 CHE DU POUVEREL 83130 LA GARDE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L ORELENE : L OREE DES BOIS VILLAVIT 74450 LE GRAND-BORNAND
- SYNDIC COPROPRI DU 11 RUE LOUIS LEBRUN : 11 RUE LOUIS LEBRUN 60100 CREIL
- TREMA : 3 RUE BERNARD PALISSY 60650 SAVIGNIES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIA VAL DE MARNE- CLARARD ANNE : 253 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
- DORNIOL RAPHAELE : 6 RUE LOUIS PERGAUD 94700 MAISONS-ALFORT
- MEDJADJI NABIL : 1 RUE DE LIEGE 94700 MAISONS-ALFORT
- TARABAY ANIS : AV DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS-ALFORT
- VOISET JEAN : 20 RUE BAZEILLES 94700 MAISONS-ALFORT
- ATELIER DE LA DANSE POPULAIRE : 37 RUE DE BELFORT 94700 MAISONS-ALFORT
- BACCARAT ONE : 30 RUE LT VAISSEAU ESTIENNE ORVES 94700 MAISONS-ALFORT
- LMM : 4 RUE SUCHET 94700 MAISONS-ALFORT
- M AUTOMOBILES : 14 RUE CHARLES MARTIGNY 94700 MAISONS-ALFORT
- PACO FRUIT : 13 RUE MARS 94700 MAISONS-ALFORT
- PCB SERVICE : 63 RUE VICTOR HUGO 94700 MAISONS-ALFORT
- SCI RENUCCI : 91 RUE ROGER FRANCOIS 94700 MAISONS-ALFORT
- SOCIETE DE DISTRIBUTION GRAVELLE EN ABREGE SODIGRAVELLE : 60 AV GAMBETTA 94700 MAISONS-ALFORT
- VERSAO : 84 AV GEORGES CLEMENCEAU 94700 MAISONS-ALFORT
- YVONNE BAZIN : 5 RUE GEORGENTHUM 94700 MAISONS-ALFORT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIA VAL DE MARNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives