OUTAREX
Présentation générale de OUTAREX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OUTAREX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OUTAREX est situé au 113 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
C'est une grande entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 087281184 au greffe de
Elle emploie avec 100 à 199 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
OUTAREX à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 90 264 404.00 € pour un résultat de 937 420.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
OUTAREX est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si OUTAREX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18087281184
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OUTAREX de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- blanc eric hervé joseph
- pricewaterhousecoopers audit
- zulian patrick
Les modifications survenues dans l'administration de la société OUTAREX
- 2008-06-17 : Commissaire aux comptes suppléant : PONZINI Claude modification le 04 Février 2000Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD PICHEREAU SARL représenté par PICHEREAU Bernard en fonction le 04 Février 2000. Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 05 Juin 2008.
- 2008-08-31 : Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 05 Juin 2008Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008.
- 2009-10-11 : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Président : BOTREL Jean-François Guy Alain en fonction le 01 Octobre 2009
- 2012-08-10 : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 02 Août 2012
- 2013-04-09 : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : ZULIAN Patrick en fonction le 29 Mars 2013
- 2014-05-22 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : ZULIAN Patrick en fonction le 29 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Mai 2014
- 2020-08-02 : Président : ZULIAN Patrick ; Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- zulian patrick :
- 2020-11-17 : Spie Batignolles International (444072169)
- 2020-08-21 : Spie batignolles fondations (380149427)
- 2020-08-21 : Spie batignolles génie civil (428637987)
- 2020-07-07 : Spie batignolles ile-de-france (582014957)
- 2018-07-25 : ENTREPRISE VALERIAN (329426340)
- 2018-02-13 : SPIE BATIGNOLLES EST (305231854)
- 2011-11-06 : AVISO (429560162)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OUTAREX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OUTAREX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 087281184 00090 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OUTAREX- CO
2020 | 68 122 191.00 | 68 073 110.00 |
2019 | 49 080.00 | 78 665 125.00 |
2020 | 200 000.00 |
2019 | 200 000.00 |
2020 | 567 416.00 |
2019 | 507 675.00 |
2020 | 68 073 110.00 |
2019 | 78 665 125.00 |
2020 | 90 264 404.00 | 90 264 404.00 |
2019 | 114 661 618.00 |
2020 | 937 420.00 |
2019 | 937 317.00 |
2020 | 567 416.00 |
2019 | 507 675.00 |
2020 | 61 125 175.00 |
2019 | 61 125 175.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OUTAREX- mardi 17 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080104 publié le 17/06/2008Annonce n° 911 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PONZINI Claude modification le 04 Février 2000Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD PICHEREAU SARL représenté par PICHEREAU Bernard en fonction le 04 Février 2000. Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 05 Juin 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 31 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080155 publié le 31/08/2008Annonce n° 2304 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 05 Juin 2008Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- dimanche 11 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090196 publié le 11/10/2009Annonce n° 2899 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Président : BOTREL Jean-François Guy Alain en fonction le 01 Octobre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 4021 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : RIBEREAU-GAYON Olivier Marie Antoine en fonction le 02 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 09 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130069 publié le 09/04/2013Annonce n° 2663 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 07 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : ZULIAN Patrick en fonction le 29 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- jeudi 22 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140098 publié le 22/05/2014Annonce n° 1207 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 07 Août 2008 Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph en fonction le 28 Septembre 2010 Président : ZULIAN Patrick en fonction le 29 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/11/2014N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph Président : ZULIAN Patrick Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200148 publié le 02/08/2020Annonce n° 2285 N° RCS : 087281184 - Dénomination : OUTAREX OUTAREX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ZULIAN Patrick ; Directeur général : BLANC Eric Hervé Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OUTAREX- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
PL DU MARCHE 45480 OUTARVILLE - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
1 BD DU GENERAL DE GAULLE 91660 LE MEREVILLOIS - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
RTE DE POILY 45480 OUTARVILLE - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
RTE N 20 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY - lundi 24 novembre 2014 : Fermé
10 RUE DES CHENES ROUGES 91580 ETRECHY - lundi 24 novembre 2014 : Fermé
8 RUE DES CHENES ROUGES 91580 ETRECHY - lundi 24 novembre 2014 : Ouvert
113 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OUTAREX- AYGUN GUNGOR : 7 RUE FOUR A CHAUX 42510 BALBIGNY
- DEHAESE CEDRIC : 150 RUE DU CHATEAU D EAU 34400 LUNEL-VIEL
- DORCELUS WILGATH : 40 RUE DU DOCTEUR ROUX 95100 ARGENTEUIL
- GRELLIER ALAIN : 10 IMP DES GROIES 17600 MEDIS
- MAHI ABDELHAKD : 32 CHE FOURCET 64230 LESCAR
- ROUISSI ABBES : 305 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15
- TAMPIE CHRISTOPHE : 1 LD MOULIN VIEUX 33710 LANSAC
- ALTEMPO : 6 RUE DE L INDUSTRIE 68126 BENNWIHR
- EURL EL GAABOURI CONSTRUCTION : 1 RUE DE REYNES 66100 PERPIGNAN
- LALOUER-BOUCHER : LANTEL 29850 GOUESNOU
- M D B REALISATIONS : 104 CHE DES SALLES 06800 CAGNES-SUR-MER
- MACONNERIE GENERALE FY : 19 RUE DU FAUBOURG SAINT ALBAN 73600 MOUTIERS
- S.T. CONSTRUCTION : 4 RUE DES COMBOTTES 25700 VALENTIGNEY
- SARL ATI BAT RENOV : 57 RUE DE LA MOTTE 93300 AUBERVILLIERS
- TPMR : 8 PL HENRI D ASTIER 94220 CHARENTON-LE-PONT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OUTAREX- AKTAR SONIA : 1 AV JEANNE D ARC 94110 ARCUEIL
- GARNIER OLIVIER : 14 RUE GUY GOUYON DU VERGER 94110 ARCUEIL
- GONDARD GWLADYS : 18 CITE DES IRLANDAIS 94110 ARCUEIL
- HERLAND CELINE : 84 AV JEAN JAURES 94110 ARCUEIL
- LANOE EMRE : 76 AV JEAN JAURES 94110 ARCUEIL
- NOUAR MOHAMMED : 14 PL CAMILLE BLANC 94110 ARCUEIL
- PEYO ARTIGALA MICHEL RAYMOND : 1 VLA GUSTAVE EDOUARD 94110 ARCUEIL
- TOLOSANA LAURENT : 3 RUE AUGUSTE DELAUNE 94110 ARCUEIL
- VESQUE DELPHINE : 65 AV VLADIMIR ILLITCH LENINE 94110 ARCUEIL
- 2M SOLUTIONS : 30 RUE BERTHOLLET 94110 ARCUEIL
- ETOILE DU MONDE : 26 RUE EMILE RASPAIL 94110 ARCUEIL
- GEP : 3 ALL DJANGO REINHARDT 94110 ARCUEIL
- HUMPHACTORY : 35 AV DE LA REPUBLIQUE 94110 ARCUEIL
- PAOLAX DECORE : 3 RUE ANTOINE MARIN 94110 ARCUEIL
- SCI L.M.M. : 9 RUE DE LA FONTAINE 94110 ARCUEIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OUTAREXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives