EURL SERVIN
Présentation générale de EURL SERVIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EURL SERVIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EURL SERVIN est situé au 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 10 février 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429793904 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 623,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
EURL SERVIN à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 168.00 € pour un résultat de -42 929.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
EURL SERVIN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EURL SERVIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09429793904
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EURL SERVIN de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ancely, thibaut
- ancely, thibaut,
- belliveau, brian robert,
- de alcantara pescarin, adriana,
- de alcantara pescarin, adriana.
- garofalo, james peter,
- gilbey, jasper
- kapadwala, iqbal ismail.
- kramer, sophie
- kramer, sophie,
- mc grath, laura lee,
- thibord, aymeric
- thibord, aymeric,
- wilson, paul,
- wood, mark joseph,
Les modifications survenues dans l'administration de la société EURL SERVIN
- 2008-09-28 : Gérant partant : Kapadwala, Iqbal Ismail.
- 2008-10-22 : nomination du Gérant : Wilson, Paul.
- 2009-05-14 : Gérant partant : Belliveau, Brian Robert, Gérant partant : Garofalo, James Peter, nomination du Gérant : De Alcantara Pescarin, Adriana.
- 2013-03-17 : Gérant partant : Mc Grath, Laura Lee, Gérant partant : De Alcantara Pescarin, Adriana, nomination du Gérant : Kramer, Sophie
- 2014-10-22 : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric
- 2015-01-09 : Gérant partant : Wood, Mark Joseph, Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper
- 2016-12-29 : Gérant partant : Ancely, Thibaut
Les autres mandats des administrateurs
- ancely, thibaut :
- 2017-03-03 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2017-02-26 : PELV FRANCE (812866507)
- 2017-02-08 : PELV Bruyères (811055243)
- 2016-12-31 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2016-12-29 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2016-12-07 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2016-12-06 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2016-12-04 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2016-12-01 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2016-12-01 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2016-11-08 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2016-10-25 : LOCARE (328921432)
- 2016-07-10 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- ancely, thibaut, :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- belliveau, brian robert, :
- 2009-05-14 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2009-04-30 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS I (423236538)
- de alcantara pescarin, adriana. :
- 2009-05-14 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-05-14 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2009-05-02 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2009-04-30 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS I (423236538)
- 2009-04-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2009-04-30 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2009-04-30 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS II (431278415)
- 2009-04-23 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2009-04-21 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- gilbey, jasper :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- kapadwala, iqbal ismail. :
- 2008-09-28 : LES HORBOUTS I (423236538)
- 2008-09-28 : COURCELLES 70 (493027031)
- kramer, sophie :
- 2015-10-22 : Mariinsky SR3 (511798639)
- 2015-10-22 : SCI CHINON (490388535)
- 2015-10-22 : SCALA SR3 (509544326)
- 2015-10-22 : SCI LES GUIGNIERES (489455774)
- 2015-10-22 : GARNIER SR3 (509463253)
- 2015-10-22 : SCI PROSDIM JOUE (482735289)
- 2013-03-17 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2013-03-17 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2013-03-17 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2013-03-17 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2013-03-17 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2013-03-17 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2013-03-17 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2013-03-17 : PROVENCE 110 (494320468)
- mc grath, laura lee, :
- 2013-03-17 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2013-03-17 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2013-03-17 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II (431278415)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- thibord, aymeric :
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2014-10-23 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-10-23 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2014-10-23 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-10-23 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-10-23 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-10-22 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-10-22 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-10-22 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2014-10-22 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-10-22 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2014-10-22 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2014-10-22 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2014-10-22 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-10-22 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-10-22 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-10-21 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-10-21 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-10-21 : SAS MALACHITE (444602700)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- wood, mark joseph, :
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EURL SERVIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EURL SERVIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429793904 00062 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-02-10 : jeudi 10 février 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EURL SERVIN- CO
2017 | 4 666 437.00 | 4 666 437.00 |
2016 | 5 142 281.00 |
2017 | 7 623.00 |
2016 | 7 623.00 |
2017 | 59 853.00 |
2016 | 542 325.00 |
2017 | 4 666 437.00 |
2016 | 5 142 281.00 |
2017 | 168.00 | 168.00 |
2016 | -2 837.00 |
2017 | -42 929.00 |
2016 | -75 816.00 |
2017 | 59 853.00 |
2016 | 542 325.00 |
2017 | 2 744 915.00 |
2016 | 2 744 915.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EURL SERVIN- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 1233 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Kapadwala, Iqbal Ismail. - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080192 publié le 22/10/2008Annonce n° 1633 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7623 EUR - Administration : nomination du Gérant : Wilson, Paul. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 14 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090092 publié le 14/05/2009Annonce n° 4009 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Belliveau, Brian Robert, Gérant partant : Garofalo, James Peter, nomination du Gérant : De Alcantara Pescarin, Adriana. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130054 publié le 17/03/2013Annonce n° 1176 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Mc Grath, Laura Lee, Gérant partant : De Alcantara Pescarin, Adriana, nomination du Gérant : Kramer, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140203 publié le 22/10/2014Annonce n° 2263 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 09 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150006 publié le 09/01/2015Annonce n° 2004 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Wood, Mark Joseph, Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 25 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160254 publié le 29/12/2016Annonce n° 1750 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7623 EUR - Administration : Gérant partant : Ancely, Thibaut - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190004 publié le 06/01/2019Annonce n° 2183 N° RCS : 429793904 - Dénomination : EURL SERVIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7623 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EURL SERVIN- mardi 07 août 2001 : Fermé
31 RUE DES PEUPLIERS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - jeudi 31 mars 2005 : Fermé
264 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - mercredi 01 juin 2005 : Fermé
1 RUE FAVART 75002 PARIS 2 - mercredi 17 septembre 2014 : Fermé
40 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 - lundi 28 novembre 2016 : Fermé
33 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8 - lundi 29 octobre 2018 : Fermé
4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EURL SERVIN- BARETE BERNARD : 34 RUE HENRI MARTIN 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
- OCHMANN JULIE : 95 BD D ALSACE LORRAINE 64000 PAU
- ANNA : 3 RTE DE L'ETANG 87200 SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
- BARNEL : 31 TRA DU VIADUC 13015 MARSEILLE 15
- CREJAV : AV DU 159EME RIA 05100 BRIANCON
- FJS : 84 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- GRAND SUD : 98 BD NOTRE DAME 13006 MARSEILLE 6
- GUITTON : 19 RUE HAUT DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS
- SCI DE LA TOUR : FIEF DE LA JUMENT 17530 ARVERT
- SCI DU 4 RUE DES POMMIERS : 4 RUE DU POMMIER 68200 MULHOUSE
- SCI DU BORIE : 56 AV FREDERIC MISTRAL 84100 ORANGE
- SCI FERNANDES : 1 RUE DE MEROBERT 91410 PLESSIS-SAINT-BENOIST
- SCI LE SAUZET : 9 RTE DE COMMENTRY 03600 MALICORNE
- SCI MARAULO : 11 RUE DU PATIS BRULE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
- SCI SFOG : 50 L'ALLEE 01540 PERREX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EURL SERVIN- CHENET YANN : 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- DOLLFUS FRANCK : 27 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- POTIER JEAN BAPTISTE : 18 RUE D AGUESSEAU 75008 PARIS 8
- APL EDITIONS VICTOR EBNER : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- COPR 1 RUE BEAUJON 75008 PARIS : 1 RUE BEAUJON 75008 PARIS 8
- DELIVENEER : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DEMETER 26 : 10 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- ISTRIA 910 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- PC-SECURE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI ROLLAND : 7 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
- SHADOWFAX : 5 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
- STEPHANIE HONDA SAS : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 150 AV PARMENTIER 75011 PA : 4 RUE CHAUVEAU LAGARDE 75008 PARIS 8
- TOTEM C.P.L. : 24 RUE DE SURENE 75008 PARIS 8
- TURQUOISE 704 : 30 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EURL SERVINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives